Родилась 15 марта 1961 года в г. Воркуте Республики Коми. Образование высшее, в 1984 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности "Журналистика", в 1995 году – Российскую Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Юриспруденция". Кандидат юридических наук.
С 1978 года по 1981 год работала секретарем комитета ВЛКСМ объединения "Полярноуралгеология" г. Воркуты, с 1981 года по 1987 год – заведующим сектором учета Горняцкого райкома ВЛКСМ, секретарем Горняцкого райкома ВЛКСМ, с 1987 года по 1989 год – заместителем директора профтехучилища № 12 г. Воркуты, с 1989 года по 1991 год – секретарем Воркутинского горкома ВЛКСМ, с 1991 года по 1992 год – первым секретарем Коми рескома ЛКСМ РСФСР, с 1992 года по 1994 год – первым заместителем Председателя Госкомитета по делам семьи, молодежи и демографической политики Республики Коми, с 1994 года по 1997 год – секретарем ЦК Российского Союза Молодежи, с 1997 года по 2002 год – Первым секретарем ЦК Российского Союза Молодежи, с 2002 года по 2006 год – заместителем Главы Республики Коми, с 2006 года является председателем Исполкома Национального Конгресса матерей. С апреля 2007 года по март 2011 года работала в Государственном Совете Республики Коми на профессиональной постоянной основе вначале как депутат, а затем в должности председателя Постоянной комиссии Государственного Совета Республики Коми по вопросам национальной политики.
В 2011 году избрана в составе списка кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики Коми V созыва по единому избирательному округу от Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми,.
С 28 марта 2011 года по 4 сентября 2013 года работала в Государственном Совете Республики Коми на профессиональной постоянной основе.
С 22 ноября 2012 года по 4 сентября 2013 года работала заместителем Председателя Государственного Совета Республики Коми.
В настоящее время является руководителем фракции Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми в Государственном Совете Республики Коми V созыва, осуществляет деятельность депутата на непрофессиональной основе.
В 2004 году приказом Министерства образования Российской Федерации награждена нагрудным знаком "Почетный работник сферы молодежной политики ", в 2008 году – Почетной грамотой Главы Республики Коми, в 2009 году – Почетной грамотой Государственного Совета Республики Коми.